Замглавреда "Газеты.ру" стал бывший руководитель "РБК daily"
Заместителем главного редактора «Газеты.ру» стал бывший руководитель «РБК daily» Петр Власов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Петр Власов будет заниматься на новой должности развитием экономического и бизнес-блока «Газеты.ру». Алексей Михайлов, ранее управлявший этими разделами на должности заместителя главного редактора, покинет издание.
Петр Власов начинал карьеру журналиста в ИТАР-ТАСС и медиахолдинге «Эксперт». В 2002 году он пришел в медиахолдинг РБК, где руководил интернет-изданием «РБК daily», а с 2006 года — также печатной версией газеты и журналом «РБК». В 2009 году он покинул компанию из-за расхождения во взглядах на развитие печатных изданий с руководством. В 2010 году был назначен руководителем проектов управления общественных связей Сбербанка.
Интернет-издание «Газета.ру» выходит с 1999 года. В сентябре 2013 года главным редактором «Газеты.ру» была назначена Светлана Бабаева, до этого занимавшая пост заместителя главного редактора газеты «Московские новости». С этого момента в издании произошел ряд кадровых перестановок.
«Газета.ру» входит в компанию SUP Media, которая весной 2013 года объединилась с компанией «Афиша-Рамблер». В объединенный холдинг входят издания «Газета.ру», «Афиша», «Лента.ру», «Чемпионат.com», «Канобу», а также поисковик «Рамблер» и блогохостинг LiveJournal.com.
Advertology.Ru
15.10.2013
Еще статьи по теме
- Анна Груздо назначена директором по маркетингу ПСБ - 12.09.2024
- Сергей Анисимов стал новым директором по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний "ЛитРес" - 12.09.2024
- Медиаменеджер Денис Сериков присоединяется к "Русской Медиагруппе" - 10.09.2024
- Наталья Красовская назначена директором по маркетингу CorpSoft24 - 28.08.2024
- Равиль Хайбуллин занял пост директора макрорегиона "Москва" Tele2 - 28.08.2024
- Александр Фомин назначен директором дивизиона Marketplaces компании Kokoc Group - 27.08.2024
- Галина Аникина назначена коммерческим директором TWIGA и управляющим директором MEDIA FIRST - 26.08.2024
- Алена Былбас поднимается еще на одну ступеньку в группе компаний TWIGA и становится членом совета директоров медиаблока - 25.08.2024
- Александр Мовсесов возглавил направление спецпроектов в СберСеллере - 21.08.2024
- Сергей Рябов назначен директором по маркетингу сети клиник "Будь Здоров" - 04.08.2024
- все статьи по теме...
Комментарии
Написать комментарий